Sitzungsteilnehmer |
Julian Bendixen | | Ausschussmitglied (Bürgerlich) | Ausschussmitglied (Bürgerlich) | 14.06.2023 | | von 14.06.2023 |
Tanja Friedrichsen | FWG | FWG Ausschussmitglied (Bürgerlich) | Ausschussmitglied (Bürgerlich) | 19.06.2013 | 31.05.2018 | von 19.06.2013 bis 31.05.2018 |
Peter Hansen | FWG | FWG Ausschussmitglied (Bürgerlich) | Ausschussmitglied (Bürgerlich) | 19.06.2013 | 31.05.2018 | von 19.06.2013 bis 31.05.2018 |
Peter Hansen | FWG | FWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.06.2023 | | von 14.06.2023 |
Marcel Kossack | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.06.2018 | 12.08.2020 | von 01.06.2018 bis 12.08.2020 |
Svenja Kubel | | Ausschussmitglied (Bürgerlich) | Ausschussmitglied (Bürgerlich) | 01.06.2018 | 31.05.2023 | von 01.06.2018 bis 31.05.2023 |
Svenja Möller | | Ausschussmitglied (Bürgerlich) | Ausschussmitglied (Bürgerlich) | 01.06.2018 | | von 01.06.2018 |
Christoph Motzkat | FWG | FWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.06.2018 | 31.05.2023 | von 01.06.2018 bis 31.05.2023 |
Kristina Nissen | | Ausschussmitglied (Bürgerlich) | Ausschussmitglied (Bürgerlich) | 14.06.2023 | | von 14.06.2023 |
Henrik Schnürle | FWG | FWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.06.2023 | | von 14.06.2023 |
Melanie Thomsen | FWG | FWG Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 19.06.2013 | | von 19.06.2013 |
Ursula Vögele | FWG | FWG Ausschussmitglied (Bürgerlich) | Ausschussmitglied (Bürgerlich) | 19.06.2013 | 31.05.2018 | von 19.06.2013 bis 31.05.2018 |
Janine Nazarenus | FWG | FWG Ausschussvorsitz | Ausschussvorsitz | 19.06.2013 | 31.05.2018 | von 19.06.2013 bis 31.05.2018 |
|
Carmen Krüger | FWG | FWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.01.2020 | 31.05.2023 | von 01.01.2020 bis 31.05.2023 |